变更项目变更后变更前时间
章程或章程修正案通过日期 2019-12-10 2019-06-28 2019-12-16
住所 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区狮头岭龙观路鸿宇大厦17层1718 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区建辉路121号信伟大厦4层403 2019-12-16
章程修正案 - - 2019-12-16
成员 雷慧 曹宇羚 2019-07-10
成员 雷慧
50(万元)100% 曹宇羚
7.5(万元)15%
雷慧
42.5(万元)85% 2019-07-10
市场主体类型 有限责任公司(自然人独资) 有限责任公司 2019-07-10
成员 何越(监事),雷慧(总经理),雷慧(执行董事) 曹宇羚(总经理),曹宇羚(执行董事),雷慧(监事) 2019-07-10
投资人 雷慧 50(万元)100% 曹宇羚 7.5(万元)15% 雷慧 42.5(万元)85% 2019-07-10
负责人 雷慧 曹宇羚 2019-07-10
市场主体类型变更 1151 1100 2019-07-10
负责人变更 - - 2019-07-10
章程备案 2019-06-28 2018-07-15 2019-07-10
高级管理人员备案 - - 2019-07-10
投资人变更 - - 2019-07-10
地址变更 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区建辉路121号信伟大厦4层403 深圳市福田区沙头街道下沙6坊10号204室 2018-07-17
章程或章程修正案通过日期 2018-07-15 2018-05-03 2018-07-17
前置许可信息 曹宇羚 7.5(万元)15% 雷慧 42.5(万元)85% 曹宇羚 1.5(万元)15% 雷慧 8.5(万元)85% 2018-05-15
许可经营 打印及复印;专利代理;教育培训。 打印及复印。 2018-05-15
注册资本 50 人民币( + 400% ) 10 人民币 2018-05-15
投资人 曹宇羚 7.5(万元)15% 雷慧 42.5(万元)85% 曹宇羚 1.5(万元)15% 雷慧 8.5(万元)85% 2018-05-15
投资人变更 股东名称:曹宇羚、出资额:7.500000( + 400% )、出资比例:15;
股东名称:雷慧、出资额:42.500000( + 400% )、出资比例:85; 股东名称:曹宇羚、出资额:1.500000、出资比例:15;
股东名称:雷慧、出资额:8.500000、出资比例:85; 2018-05-15
许可经营项目变更 审批文件名称:《民办教育机构办学许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《复印、影印、打印经营许可证》、审批文件号:; 审批文件名称:《复印、影印、打印经营许可证》、审批文件号:; 2018-05-15
注册资本变更 50人民币( + 400% ) 10人民币 2018-05-15
一般经营项目 商标代理;法律咨询(不得以律师名义从事法律服务业务、不得以牟取经济利益从事诉讼和辩护业务;涉及审批事项的,应先获取关批准文件);版权代理;知识产权咨询(不含限制项目);企业形象策划;企业管理咨询;企业登记代理;代理记账;商标设计;信息技术开发及技术咨询(不含限制项目);电子产品的技术开发与技术咨询;投资咨询(不含证券、期货咨询);企业管理咨询(不含人才中介服务);企业形象策划。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、市场调研、市场信息咨询、市场营销策划、礼仪服务、会务服务、公关策划、展览展示策划、承办经批准的商务文化交流活动、房地产信息咨询、房地产中介、投资信息咨询、投资项目策划、财务管理咨询、税务咨询、代理记账、商品销售、经济信息咨询、翻译。 2018-05-15
投资人变更 名称:曹宇羚,出资额:7.5( + 400% ),出资比例:15
名称:雷慧,出资额:42.5( + 400% ),出资比例:85 名称:曹宇羚,出资额:1.5,出资比例:15
名称:雷慧,出资额:8.5,出资比例:85 2018-05-15
前置许可信息 《民办教育机构办学许可证》《复印、影印、打印经营许可证》 《复印、影印、打印经营许可证》 2018-05-15
许可经营项目 打印及复印;专利代理;教育培训。 打印及复印。 2018-05-15
注册资本变更 50( + 400% ) 10 2018-05-15
章程备案 2018-05-03 2018-03-23 2018-05-15
名称变更 深圳市宏创为企业管理咨询有限公司 深圳市萌琳娜财务咨询有限公司 2018-05-15
指定联系人 曹宇羚(执行董事),
雷慧(监事),
曹宇羚(总经理) 邓冯梅(总经理),
邓冯梅(执行董事),
黄道伟(监事) 2018-04-25
指定联系人 曹宇羚 邓冯梅 2018-04-25
成员 曹宇羚(执行董事),雷慧(监事),曹宇羚(总经理) 邓冯梅(总经理),邓冯梅(执行董事),黄道伟(监事) 2018-04-25
负责人 曹宇羚 邓冯梅 2018-04-25
负责人变更 董事长:曹宇羚;
工商联络员:雷慧;
监事:雷慧;
总经理:曹宇羚;
法定代表人:曹宇羚; 法定代表人:邓冯梅;
工商联络员:黄道伟;
董事长:邓冯梅;
监事:黄道伟;
总经理:邓冯梅; 2018-04-25
高级管理人员备案 总经理:曹宇羚 [新增]
执行董事:曹宇羚 [新增]
监事:雷慧 [新增] 总经理:邓冯梅 [退出]
执行董事:邓冯梅 [退出]
监事:黄道伟 [退出] 2018-04-25
监事信息 雷慧(监事) [新增] 黄道伟(监事) [退出] 2018-04-25
指定联系人 雷慧 黄道伟 2018-04-25
董事长或执行董事成员 曹宇羚(执行董事) [新增] 邓冯梅(执行董事) [退出] 2018-04-25
总经理 曹宇羚(总经理) [新增] 邓冯梅(总经理) [退出] 2018-04-25
股东 曹宇羚 1.5(万元)15% [新增]
雷慧 8.5(万元)85% [新增] 邓冯梅 4(万元)40% [退出]
黄道伟 6(万元)60% [退出] 2018-04-17
投资人 曹宇羚 1.5(万元)15% 雷慧 8.5(万元)85% 黄道伟 6(万元)60% 邓冯梅 4(万元)40% 2018-04-17
投资人变更 股东名称:曹宇羚、出资额:1.500000、出资比例:15; [新增]
股东名称:雷慧、出资额:8.500000、出资比例:85; [新增] 股东名称:黄道伟、出资额:6、出资比例:60; [退出]
股东名称:邓冯梅、出资额:4、出资比例:40; [退出] 2018-04-17
投资人变更 名称:曹宇羚,出资额:1.5,出资比例:15 [新增]
名称:雷慧,出资额:8.5,出资比例:85 [新增] 名称:黄道伟,出资额:6,出资比例:60 [退出]
名称:邓冯梅,出资额:4,出资比例:40 [退出] 2018-04-17
章程备案 2018-03-23 1900-01-01 2018-04-17